Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | xbrl | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Legale ejere: Jane Beate Fjordholt Bendt (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-12 tilføjes Reelle ejere: Jane Beate Fjordholt Bendt (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-10 tilføjes Direktion: Michael Fjordholt (direktør) (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 tilføjes Vedtægter: 2015-06-17 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2011-04-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2011-04-12 fjernes Revisor: Henning Seiferheld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyllebakke Havn 62, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyllebakke Havn 62, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje og administration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Vedtægter: 2000-03-17 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Legale ejere: Bjarne Bendt (offentliggjort 2024-08-15)
Den 1995-07-06 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Bendt (offentliggjort 2024-08-15)
Den 1994-06-15 tilføjes Revisor: Henning Seiferheld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRDR. JENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyllebakke Havn 62, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Bjarne Bendt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: BJARNE BENDT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRDR. JENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: Bjarne Bendt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)