Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dan Svenningsen | 28.01.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Lisberg Christensen | 01.06.2019 | 03.06.2019 | direktør |
Brian Stuart Saville | 30.06.1988 | 28.01.2008 | direktør |
Bent Skaarup | 30.06.1988 | 08.11.2007 | direktør |
Joachim Eduard Wengenroth | 30.06.1988 | 15.12.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Juul Pedersen | 26.04.2023 | 22.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mark Lisberg Christensen | 03.06.2019 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dirch Svenningsen | 09.12.2015 | 03.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dalegaard | 28.11.2013 | 10.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Martin Johan Justesen | 27.04.2011 | 22.09.2023 | formand |
Dirch Svenningsen | 31.05.2010 | 01.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Esben Skov Jensen | 31.05.2010 | 24.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kim René Thomsen | 30.11.2009 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Martin Johan Justesen | 25.02.2009 | 25.02.2010 | formand |
Dan Svenningsen | 06.06.2008 | 22.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Skovslund Nielsen | 06.06.2008 | 25.02.2009 | formand |
Bent Skaarup | 30.06.1988 | 08.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Brian Stuart Saville | 30.06.1988 | 08.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Mary Bagshaw Saville | 30.06.1988 | 08.11.2007 | bestyrelsesmedlem |