Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | xbrl | ||||
Tegningsregel | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marinavej 34, 6320 Egernsund (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyslundvej 1, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Direktion: Finn Hasberg (direktør) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 fjernes Direktion: Christiane Marie Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration, herunder udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 fjernes Legale ejere: Christiane Marie Jensen (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Navne: Anpartselskabet Nørregade 89, 6270 Tønder ApS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-24 fjernes Navne: KISCM II ApS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Reelle ejere: Finn Hasberg (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 fjernes Reelle ejere: Christiane Marie Jensen (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Vedtægter: 2024-03-25 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-15 tilføjes Vedtægter: 2015-03-15 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2015-03-15 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyslundvej 1, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyslundvej 1, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-15 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2003-02-15 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Legale ejere: Christiane Marie Jensen (offentliggjort 2024-03-25)
Den 1996-05-23 tilføjes Reelle ejere: Christiane Marie Jensen (offentliggjort 2024-03-25)
Den 1996-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt investeringsvirksomhed (offentliggjort 2024-03-25)
Den 1996-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1996-03-25 tilføjes Vedtægter: 1996-03-25 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1995-04-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET AF 20/12 1990 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 fjernes Bestyrelse: Kaj Hørmann Arnoldsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-24 tilføjes Navne: KISCM II ApS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 1990-01-23 fjernes Navne: SAXTON PROFIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-23 fjernes Bestyrelse: Kristen Bonefeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-19 tilføjes Navne: SAXTON PROFIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-18 fjernes Navne: THJ 64 AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-18 fjernes Direktion: Leif Max Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyslundvej 1, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kristen Bonefeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Leif Max Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: THJ 64 AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET AF 20/12 1990 A/S, REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: Leif Max Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)