Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Bestyrelse | ||||
Navne | Tegningsregel | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-13 tilføjes Vedtægter: 2024-05-13 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-12 fjernes Binavne: ARRIVA TOG DANMARK A/S, TOGDAN 29.1 A/S, JTL 2009 A/S, JTL 2004 A/S, ARRIVA TOG A/S (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-03-21 tilføjes Vedtægter: 2024-03-21 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-02-01 fjernes Bestyrelse: Anders Ewald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-12-06 tilføjes Binavne: ARRIVA TOG A/S, GoCo Rail A/S (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-12-05 tilføjes Navne: GoCollective Rail A/S (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-04 fjernes Navne: ARRIVA TOG A/S (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-05 tilføjes Vedtægter: 2023-12-05 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer, eller af Thibault Guy Depoix-Joseph. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-07 tilføjes Vedtægter: 2023-06-07 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Bestyrelse: Thibault Guy Depoix-Joseph (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-05-08 tilføjes Vedtægter: 2023-05-08 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Ewald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2019-04-01 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Wendelboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Marianne Lisbeth Bøttger (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Nikolaj Wendelboe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-31 fjernes Bestyrelse: Marianne Lisbeth Bøttger (formand) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-27 tilføjes Bestyrelse: Svend Nicolai Heineke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-08-27 fjernes Bestyrelse: John Bo Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-09 tilføjes Binavne: TOGDAN 29.1 A/S, JTL 2009 A/S, JTL 2004 A/S (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 503.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Bestyrelse: John Bo Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-04-01 fjernes Bestyrelse: Anders Ewald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-24 tilføjes Bestyrelse: Anders Ewald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-08-24 fjernes Bestyrelse: Anne-Mette Enoksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-23 fjernes Bestyrelse: Marianne Lisbeth Bøttger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: GoCollective A/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-15 tilføjes Bestyrelse: Anne-Mette Enoksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-15 fjernes Bestyrelse: Thomas Eybye Øster (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Eybye Øster (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Wendelboe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 fjernes Direktion: Thomas Eybye Øster (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-01 fjernes Bestyrelse: Mikael Brandt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er på et forretningsmæssingt grundlag, at udføre personbefordring og/eller godstransport på jernbane samt reparation, udlejning og vedligeholdelse af jernbanemateriel og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2011-04-15 tilføjes Vedtægter: 2011-04-15 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Bestyrelse: Marianne Lisbeth Bøttger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 fjernes Bestyrelse: Johnny Børge Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Thomas Eybye Øster (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 fjernes Direktion: Johnny Børge Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-15 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-06 tilføjes Bestyrelse: Johnny Børge Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-06 tilføjes Direktion: Johnny Børge Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-06 fjernes Direktion: Karsten Røn Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-23 fjernes Bestyrelse: Keith John Bastow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Passagertransport med regional- eller fjerntog (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Passagertransport med regional- eller fjerntog (offentliggjort 2010-12-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Jernbaner (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-12 fjernes Bestyrelse: Susanne Mørch Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Mørch Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-01 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-09 fjernes Bestyrelse: Michael Nørgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skøjtevej 26, 2770 Kastrup (offentliggjort 2005-04-04)
Den 2005-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-31 fjernes Bestyrelse: Nicolaj Alex Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-20 tilføjes Bestyrelse: Piers Darryl st John Marlow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2003-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Nørgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 fjernes Bestyrelse: Ole Lenarth Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-28 tilføjes Direktion: Karsten Røn Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-28 fjernes Direktion: Ernst Viggo Frendesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-13 tilføjes Bestyrelse: Keith John Bastow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Passagertransport med regional- eller fjerntog (offentliggjort 2010-12-03)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-07 tilføjes Direktion: Ernst Viggo Frendesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-07 fjernes Direktion: Ole Lenarth Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Jernbaner (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Direktion: Ole Lenarth Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-15 fjernes Direktion: Røsli Jette Gisselmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-02 tilføjes Bestyrelse: Ole Lenarth Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-02 fjernes Bestyrelse: Eigil Koop (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-02 tilføjes Navne: ARRIVA TOG A/S (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2001-07-01 fjernes Navne: SILKEBORG BUS LEASING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-15 tilføjes Bestyrelse: Nicolaj Alex Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-15 fjernes Bestyrelse: Røsli Jette Gisselmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-20 tilføjes Direktion: Røsli Jette Gisselmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-20 fjernes Direktion: Johnny Børge Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-26 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Bestyrelse: Røsli Jette Gisselmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-10 fjernes Bestyrelse: Keith John Bastow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-10 tilføjes Direktion: Johnny Børge Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-10 fjernes Direktion: Keith John Bastow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-24 fjernes Bestyrelse: Anders Leonard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-24 fjernes Direktion: Anders Leonard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-27 tilføjes Bestyrelse: Anders Leonard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-27 fjernes Bestyrelse: Troels Henrik Horneman (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-27 tilføjes Direktion: Anders Leonard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-27 fjernes Direktion: Inge-Lise Alsing Smed (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)