Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birthe Ann Windfeldt | 23.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Hallenslev | 28.01.2002 | 01.07.2019 | direktion |
John Tommy Christensen | 23.09.1988 | 28.03.1995 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Wasihun Bang Windfeldt | 09.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Møller Bengtson | 01.07.2019 | formand |
Birthe Ann Windfeldt | 23.09.1988 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Færch | 21.04.2004 | 01.07.2019 | bestyrelse |
Frank Hallenslev | 21.04.2004 | 01.07.2019 | bestyrelse |
Per Møller Bengtson | 21.04.2004 | 30.06.2019 | bestyrelse |
John Tommy Christensen | 23.09.1988 | 09.10.2020 | bestyrelse |
Bjarne Frøberg | 23.09.1988 | 14.01.2014 | bestyrelse |
Kirsten Harriet Christensen | 23.09.1988 | 21.04.2004 | bestyrelse |
Susan Birgitte Christensen | 23.09.1988 | 14.11.1995 | bestyrelse |