Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Sørensen | 23.04.1996 | 31.10.2003 | direktion |
Benny Børge Imanuel Stryg | 14.03.1988 | 23.04.1996 | direktion |
Hugo Rosendahl Jensen | 14.03.1988 | 04.02.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hugo Rosendahl Jensen | 22.04.2002 | 31.10.2003 | formand |
Christine Schönowitz | 22.04.2002 | 14.04.2003 | bestyrelse |
Asmund Rødseth Fjeld | 12.09.2001 | 31.10.2003 | næstformand |
Peter Preis | 21.12.2000 | 12.09.2001 | bestyrelse |
Flemming Bach Mortensen | 03.07.2000 | 21.12.2000 | bestyrelse |
Peter Preis | 04.01.1993 | 03.07.2000 | bestyrelse |
Preben Sørensen | 14.03.1988 | 31.10.2003 | bestyrelse |
Flemming Bach Mortensen | 14.03.1988 | 02.01.1996 | bestyrelse |
Jørgen Mazanti-Andersen | 14.03.1988 | 04.01.1993 | bestyrelse |