Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Drammelsbæk Sørensen | 20.11.1996 | 30.10.2014 | direktion |
Walther Zidore Madsen | 28.06.1988 | 20.11.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Drammelsbæk Hansen | 15.03.2012 | 09.11.2012 | bestyrelse |
Elisabeth Richard Bach | 14.12.2011 | 30.10.2014 | bestyrelse |
Carsten Richard Hansen | 21.09.2007 | 30.10.2014 | formand |
Carsten Drammelsbæk Sørensen | 21.09.2007 | 15.03.2012 | bestyrelse |
Camilla Dorthe Ernst | 21.09.2007 | 14.12.2011 | bestyrelse |
Lisbeth Zidore Madsen | 30.06.2003 | 21.09.2007 | bestyrelse |
Henrik Nielsen | 08.11.1999 | 30.06.2002 | bestyrelse |
Kirsten Drammelsbæk Sørensen | 28.06.1988 | 30.10.2014 | bestyrelse |
Søren Holm Jensen | 28.06.1988 | 14.12.2011 | bestyrelse |
Walther Zidore Madsen | 28.06.1988 | 21.09.2007 | bestyrelse |
Torben Zidore Madsen | 28.06.1988 | 21.09.2007 | bestyrelse |
Karen Margrethe Madsen | 28.06.1988 | 30.06.2003 | bestyrelse |
Solveig Zidore Post | 28.06.1988 | 03.10.2002 | bestyrelse |