Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 32, 5892 Gudbjerg Sydfyn (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-06-06 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Navne: OPT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Stiftere: Ole Hansen (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Ole Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt handel og investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: SMV REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 tilføjes Revisor: SMV REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Revisor: SØTTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Navne: OPT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2012-06-11 fjernes Navne: SYDFYNS PROCESS STYRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S, Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-01 tilføjes Revisor: SØTTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: Erik Lund-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 32, 5892 Gudbjerg Sydfyn (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 32, 5892 Gudbjerg Sydfyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1997-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1997-02-15 tilføjes Revisor: Erik Lund-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN S. PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Direktion: Ole Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1995-10-01 tilføjes Stiftere: Ole Hansen (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1992-12-21 fjernes Direktion: Ole Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Revisor: HS REVISION REGISTRERET REVISOR HANS SKRIVER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 32, 5892 Gudbjerg Sydfyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-06 tilføjes Bibranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-06 tilføjes Bibranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-06 tilføjes Direktion: Jørgen Erik Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1988-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-06-06 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1988-06-06 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-06 tilføjes Navne: SYDFYNS PROCESS STYRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-06-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1988-06-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1988-06-06 tilføjes Revisor: HS REVISION REGISTRERET REVISOR HANS SKRIVER, REVISIONSFIRMAET JØRGEN S. PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1988-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1955-10-01 fjernes Direktion: Jørgen Erik Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)