Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Pedersen-Sørensen | 01.06.1988 | 30.12.1991 | direktion |
Jan Aabo Mogensen | 01.06.1988 | 02.03.1990 | direktion |
Lars Rønning | 01.06.1988 | 23.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Fencker | 01.06.1988 | 05.02.1991 | bestyrelse |
Mogens Pedersen-Sørensen | 01.06.1988 | 05.02.1991 | bestyrelse |
Bente Pedersen-Sørensen | 01.06.1988 | 05.02.1991 | bestyrelse |
Asger Wahl-Jørgensen | 01.06.1988 | 02.03.1990 | bestyrelse |
Jan Aabo Mogensen | 01.06.1988 | 02.03.1990 | bestyrelse |
Lars Rønning | 01.06.1988 | 23.08.1989 | bestyrelse |