Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-03-19 fjernes Navne: JANNIK JOHANSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 41, 1., 1112 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Bestyrelse: Steffen Vinkel Krøger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Direktion: Jannik Frederik Stamp Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Stiftere: Svend Aage Clausen, Ole Møller-Ernst Jensen, Lea Stenfatt Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-29 tilføjes Vedtægter: 1993-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-12 tilføjes Navne: JANNIK JOHANSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Navne: OJ VINIMPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Direktion: Ole Møller-Ernst Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 301.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 41, 1., 1112 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Direktion: Ole Møller-Ernst Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Navne: OJ VINIMPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S, SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Stiftere: Svend Aage Clausen, Ole Møller-Ernst Jensen, Lea Stenfatt Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)