Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Ole Høgh Sørensen | 01.06.1988 | 10.11.1993 | adm. dir |
Bent Skovsen | 01.06.1988 | 21.02.1991 | adm. dir |
Jørgen Melgaard Jensen | 01.06.1988 | 13.08.1990 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.06.1988 | 03.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Ole Høgh Sørensen | 01.06.1988 | 10.11.1993 | bestyrelse |
Jens Ulrich Opstrup | 01.06.1988 | 10.11.1993 | bestyrelse |
Jørgen Melgaard Jensen | 01.06.1988 | 10.11.1993 | formand |
Niels Peder Opstrup | 01.06.1988 | 21.02.1991 | bestyrelse |