Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ukalilik 10, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Direktion: Kirsten Køhl Lings (direktion) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Legale ejere: Kirsten Køhl Lings, Michael Hegnet Mylliin Lings, Carsten Køhl (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Navne: BUTIK INUK ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Stiftere: Michael Hegnet Mylliin Lings, Kirsten Køhl Lings, Carsten Køhl (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-06-17 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2008-09-02 tilføjes Navne: BUTIK INUK ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-09-01 fjernes Navne: BUTIK INUK AF 16.08.2004 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailforretning, herunder med salg af tøj, sko og grønlandsk kunst m.v., køb og salg af fast ejendom, samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Vedtægter: 2008-09-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2004-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ukalilik 10, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Direktion: Kirsten Køhl Lings (direktion) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2004-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Legale ejere: Kirsten Køhl Lings, Michael Hegnet Mylliin Lings, Carsten Køhl (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Navne: BUTIK INUK AF 16.08.2004 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2004-08-30 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2004-08-30 tilføjes Stiftere: Michael Hegnet Mylliin Lings, Kirsten Køhl Lings, Carsten Køhl (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2004-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)