Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Inter-Mercador GmbH & Co. KG | 13.06.1988 | 07.07.2023 | |
Mogens Steen Bolbroe | 13.06.1988 | 07.07.2023 | |
Tove Anderberg Bolbroe | 13.06.1988 | 07.07.2023 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Monacor International GmbH & Co KG | 20.05.2022 | 07.07.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Svend Erik Lund | 15.05.2001 | 20.05.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Monacor International GmbH & Co KG | 15.05.2001 | 19.05.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |