Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-07-13 fjernes Navne: VIBY VOGNMANDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langtoftevej 31, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Stiftere: Børge Egon Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Direktion: Børge Egon Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langtoftevej 31, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Direktion: Børge Egon Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Navne: VIBY VOGNMANDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Stiftere: Børge Egon Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Vedtægter: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)