Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Ejvind Haagaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
John Ejvind Haagaard | 26.11.2018 | Dronningensvej 14B, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EB-KEDLER V/JOHN HAAGAARD | 12182600 | Aktiv | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (467400) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.10.2015 | 33,87 (km) | Lyngen 5, 2690 Karlslunde | Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg |
15.07.2018 | 1,36 (km) | Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg | Dronningensvej 14B, 2000 Frederiksberg |
26.11.2018 | 0,00 (km) | Dronningensvej 14B, 2000 Frederiksberg | Dronningensvej 14B, 2000 Frederiksberg |
EB-KEDLER V/JOHN HAAGAARD. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.04.1985 (14433 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
EB-COMPONENT A/S | 26267382 |
EB-DESIGN.COM ApS | 25187083 |
EB-Ejendomme I/S | 26370299 |
EB-Holding15 ApS | 37351415 |
EB-KEDLER V/JOHN HAAGAARD | 12182600 |
EB-Kiropraktik v/Erik Poulsen | 25698878 |
EB-KJ Murer&Tømmere Forretning IVS | 40390618 |
EB-merceng v/Peder Worm Bader | 62463619 |
EB-motion | 33915985 |
EB-Renøgring/Licence2Clean v/Charlotte Hansen | 33120788 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
John Ejvind Haagaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Ejvind Haagaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |