Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Christian Dannemand | 24.05.1988 | 31.08.2007 | direktion |
Leif Christiansen | 24.05.1988 | 01.07.1993 | direktion |
Margot Naabye | 24.05.1988 | 19.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Arnth Jensen | 15.12.1995 | 31.08.2007 | bestyrelse |
Leif Christiansen | 24.05.1988 | 31.08.2007 | bestyrelse |
Palle Christian Dannemand | 24.05.1988 | 31.08.2007 | bestyrelse |
Poul Fink Bertelsen | 24.05.1988 | 15.12.1995 | bestyrelse |
Jens Friis Jensen | 24.05.1988 | 19.05.1993 | bestyrelse |
Margot Naabye | 24.05.1988 | 19.05.1993 | bestyrelse |