Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 73, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 fjernes Direktion: Steffen Grønholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 fjernes Navne: JACLAND. GANDALF AND PARTNERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Stiftere: Steffen Grønholt, Jacob Bro Eriksen, Henriette Klein-Ipsen, Claus Jørgen Klein-Ipsen, Anders Rømert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Revisor: Villy Elkjær Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 73, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 31, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive generel handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Vedtægter: 1997-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 31, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-28 tilføjes Direktion: Steffen Grønholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-28 tilføjes Navne: JACLAND. GANDALF AND PARTNERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-28 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Revisor: Villy Elkjær Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Stiftere: Steffen Grønholt, Jacob Bro Eriksen, Henriette Klein-Ipsen, Claus Jørgen Klein-Ipsen, Anders Rømert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)