Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Bestyrelse: Margit Gurli Munck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 fjernes Bestyrelse: Anne Lise Jensen (næstformand) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PowerFit EMS ApS. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 tilføjes Bestyrelse: Anne Lise Jensen (næstformand) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-06-01 fjernes Bestyrelse: Anne Lise Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, eller bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Vedtægter: 2022-06-02 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 tilføjes Direktion: Flemming Ulrik Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-12-04 fjernes Direktion: Leif Munck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Direktion: Leif Munck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-28 fjernes Direktion: Flemming Ulrik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-25 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 fjernes Revisor: L.M.P. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 7, 3210 Vejby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 7, 3210 Vejby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri, samt køb og salg af militæreffekter, og restaurering og bevaring samt udlejning af militærhistoriske effekter og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2006-03-08 tilføjes Vedtægter: 2006-03-08 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Binavne: RAAGELEJE MASKINUDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Bestyrelse: Anne Lise Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Navne: RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING A/S. (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2005-03-10 fjernes Navne: RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLINGApS. (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2005-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2005-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 fjernes Binavne: RAAGELEJE MASKINUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLINGApS. (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-05-01 fjernes Navne: RAAGELEJE-GRUPPEN AF 1.2 - 2002 ApS. (offentliggjort 2002-03-04)
Den 2002-05-02 fjernes Binavne: RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Navne: RAAGELEJE-GRUPPEN AF 1.2 - 2002 ApS. (offentliggjort 2002-03-04)
Den 2002-01-31 fjernes Navne: RÅGELEJE MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Legale ejere: MUNCK'S FAMILIEFOND (offentliggjort 2018-06-08)
Den 1995-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Revisor: L.M.P. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Revisor: PALEMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 fjernes Revisor: REVISOR DITTE KIRKNEL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 tilføjes Revisor: PALEMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 fjernes Revisor: Kurt Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 7, 3210 Vejby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-25 tilføjes Binavne: RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING ApS, RAAGELEJE MASKINUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Direktion: Flemming Ulrik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-25 tilføjes Navne: RÅGELEJE MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Revisor: Kurt Nielsen, REVISOR DITTE KIRKNEL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Stiftere: Anne Lise Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)