Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Bibranche | Formål | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Leonis Gade 5, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundborgvej 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-05 fjernes Legale ejere: Boet efter Villy Jørgen Jensen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Legale ejere: Rikke Skou Jensen, Søren Christian Skou Jensen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Reelle ejere: Rikke Skou Jensen, Søren Christian Skou Jensen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-10 tilføjes Vedtægter: 2019-06-10 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Boet efter Villy Jørgen Jensen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: ApS af 12. juni 2018 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-11-29 fjernes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundborgvej 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2016-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøvelse af formueforvaltning, ejendomsudvikling samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-16 tilføjes Bestyrelse: Martin Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-16 fjernes Bestyrelse: Rikke Skou Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Christian Skou Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Bestyrelse: Villy Jørgen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-23 tilføjes Direktion: Søren Christian Skou Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Villy Jørgen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-11-25 tilføjes Bestyrelse: Rikke Skou Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-11-05 fjernes Bestyrelse: Jane Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af industrimaskiner samt handel og finansiering (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2014-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2014-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-06-21 tilføjes Vedtægter: 2014-06-21 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-05-15 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2013-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2013-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: Egon Brøndum Nielsen (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2013-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2013-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 28, 8830 Tjele (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS af 12. juni 2018 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: Egon Brøndum Nielsen (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2008-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jane Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 fjernes Bestyrelse: Leo Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 28, 8830 Tjele (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Langgade 38, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-05-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-07 fjernes Bestyrelse: Peter Rask Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Langgade 38, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Langgade 38, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Bestyrelse: Henning Aabrik (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Direktion: Henning Aabrik (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 fjernes Direktion: Henning Aabrik (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-15 fjernes Direktion: Villy Jørgen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-15 tilføjes Direktion: Villy Jørgen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-23 fjernes Direktion: Peter Rask Gregersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-05-21 fjernes Bestyrelse: Kjeld Anker Borch Kaalund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-29 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Anker Borch Kaalund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-29 fjernes Bestyrelse: Agner Rask Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-10-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-10-29 fjernes Revisor: John Ullits (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1996-10-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Rask Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-24 tilføjes Direktion: Peter Rask Gregersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-24 fjernes Direktion: Agner Rask Gregersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-06-24 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Thomsen Birk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-06-24 fjernes Bestyrelse: Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-10-29 tilføjes Bestyrelse: Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-10-29 fjernes Bestyrelse: Arne Lund-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1993-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1993-01-15 fjernes Bestyrelse: Finn Peter Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-08-27 tilføjes Navne: MASKIN INDUSTRI VIBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-26 fjernes Navne: A/S PSE 14 NR. 1167 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-26 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Langgade 38, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE 14 NR. 1167 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-26)
Den 1988-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, John Ullits (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)