Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kresten Toksvig Bjerre | 01.05.1988 | 19.12.1991 | direktion |
Ingelise Bjerre | 01.05.1988 | 19.12.1991 | direktion |
Erik Berg | 01.05.1988 | 09.03.1989 | direktion |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 01.05.1988 | 09.03.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Berg | 01.05.1988 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Poul Erik Damkjær | 01.05.1988 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Ingelise Bjerre | 01.05.1988 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Kresten Toksvig Bjerre | 01.05.1988 | 19.10.1989 | bestyrelse |