Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Tegningsregel | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2002-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TROMHOLT A/S. (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2013-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: CONFERIZE A/S. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2014-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: RUG SOLID DENMARK ApS. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: SPOORT International ApS. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: SPOORT International ApS. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-09-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-09-14 tilføjes Vedtægter: 2020-09-14 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-09-14 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2014-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: steen@tromholt.dk (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: rsl@ap.dk (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rsl@ap.dk (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: steen@tromholt.dk (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2012-12-31 fjernes Bestyrelse: Kristian Valdemar Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasevej 39, 2840 Holte (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlemosevej 25, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: steen@tromholt.dk (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: Steen Tromholt Penlau (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: TROMHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Vedtægter: 2010-10-01 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2010-10-01 fjernes Bestyrelse: Trine Penlau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 fjernes Binavne: TROMHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Navne: PENLAU HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlemosevej 25, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlemosevej 25, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Bestyrelse: Trine Penlau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Steen Tromholt Penlau (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-31 tilføjes Navne: PENLAU HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-05-30 fjernes Navne: TROMHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-06 fjernes Binavne: AHEAD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Navne: TROMHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-26 fjernes Navne: AHEAD DIALOGUE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-26 fjernes Bestyrelse: Ole Brøndum-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-26 fjernes Binavne: AHEAD ADVERTISING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-10 fjernes Revisor: Christian Haahr Danielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Bestyrelse: Rita Tromholt Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-10-01 tilføjes Revisor: Christian Haahr Danielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 tilføjes Navne: AHEAD DIALOGUE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-21 fjernes Navne: AHEAD ADVERTISING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-21 fjernes Bestyrelse: Henrik Lisby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-27 tilføjes Navne: AHEAD ADVERTISING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-26 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3183 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlemosevej 25, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lisby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-01 tilføjes Binavne: AHEAD ADVERTISING ApS, AHEAD ApS, TROMHOLT HOLDING ApS, AHEAD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-21)
Den 1988-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3183 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Tromholt Penlau (offentliggjort 2017-12-08)
Den 1988-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 1988-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)