Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 fjernes Navne: LANGERAK SHIPPING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 fjernes Bestyrelse: Niels Ørskov Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 fjernes Direktion: Niels Ørskov Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kaj 3, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge skibe, at drive skibsfart samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Navne: LANGERAK SHIPPING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-18 fjernes Navne: LANGERAK SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Vedtægter: 2003-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-03 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Kaptain (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 fjernes Bestyrelse: Anders Jensen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Ørskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 fjernes Bestyrelse: Nils Juul Suhr Nordestgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Direktion: Niels Ørskov Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-07 tilføjes Navne: LANGERAK SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-06 fjernes Navne: PECUNEX I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-21 tilføjes Navne: PECUNEX I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-20 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3160 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-20 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kaj 3, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Bestyrelse: Nils Juul Suhr Nordestgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3160 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)