Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Erik Korneliussen | 01.05.1988 | 21.10.2002 | direktion |
Henning Strøm Olsen | 01.05.1988 | 07.03.1991 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1988 | 01.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Pallesen | 01.05.1988 | 07.03.1991 | bestyrelse |
Ib Carl Valentin Hansen | 01.05.1988 | 07.03.1991 | bestyrelse |
Leon Kruse Poulsen Bro | 01.05.1988 | 07.03.1991 | bestyrelse |
Olav Hjortflod Hasselstrøm | 01.05.1988 | 07.03.1991 | bestyrelse |
Henning Strøm Olsen | 01.05.1988 | 07.03.1991 | bestyrelse |
John Pedersen | 01.05.1988 | 07.03.1991 | bestyrelse |
Karl Erik Korneliussen | 01.05.1988 | 07.03.1991 | formand |
Henrik Stavø | 01.05.1988 | 31.01.1990 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1988 | 01.11.1988 | bestyrelse |