Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gorm Thorbjørn Damgaard Lauritzen | 02.05.2006 | 11.03.2014 | direktion |
Knud Kristensen | 01.05.1988 | 02.05.2006 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1988 | 21.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Lauritzen | 19.11.2013 | 11.03.2014 | bestyrelse |
Dan Thorleif Damgaard Lauritzen | 27.11.2006 | 11.03.2014 | formand |
Jonas Bødker-Iversen | 27.11.2006 | 19.11.2013 | bestyrelse |
Gorm Thorbjørn Damgaard Lauritzen | 02.05.2006 | 11.03.2014 | bestyrelse |
Kirsten Lauritzen | 02.05.2006 | 27.11.2006 | bestyrelse |
Anette Gitta Stensbjerg Kristensen | 20.12.1996 | 02.05.2006 | bestyrelse |
Knud Kristensen | 01.05.1988 | 02.05.2006 | bestyrelse |
Finn Stensbjerg Kristensen | 01.05.1988 | 02.05.2006 | bestyrelse |
Allan Hallin | 01.05.1988 | 22.04.1991 | bestyrelse |
Rene Lilie Benche | 01.05.1988 | 22.04.1991 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1988 | 21.09.1988 | bestyrelse |