Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Bøgvad Rast | 12.04.1988 | 22.05.2000 | direktion |
Ole Michael Raft | 12.04.1988 | 24.04.1991 | direktion |
Henning Peder Brødbæk | 12.04.1988 | 22.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Bøgvad Rast | 12.04.1988 | 22.05.2000 | bestyrelse |
Jon Niclasen | 12.04.1988 | 22.05.2000 | bestyrelse |
Palle Eldblom | 12.04.1988 | 22.05.2000 | bestyrelse |
Flemming Sønchsen Mikkelsen | 12.04.1988 | 18.05.1995 | bestyrelse |
Finn Hasselriis | 12.04.1988 | 13.04.1994 | bestyrelse |
Ole Michael Raft | 12.04.1988 | 24.04.1991 | bestyrelse |
Henning Peder Brødbæk | 12.04.1988 | 22.03.1990 | bestyrelse |