Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-07-02 fjernes Navne: USG TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Webersgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Stiftere: Uffe Skøtt Gadeberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 fjernes Direktion: Uffe Skøtt Gadeberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Webersgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Direktion: Uffe Skøtt Gadeberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Navne: USG TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Stiftere: Uffe Skøtt Gadeberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Vedtægter: 1988-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)