Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Schimko Szczyrbak | 28.04.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Janne Pedersen | 28.04.1988 | 06.11.1991 | direktør |
Frits Wedel Bay | 28.04.1988 | 07.03.1991 | direktør |
Poul Kampmann | 28.04.1988 | 27.01.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Erik Pedersen | 11.07.2019 | 06.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gabrielle Szczyrbak Schimko | 11.07.2019 | 06.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Haumann Parbo | 17.01.2012 | 11.07.2019 | formand |
Allan Wahlstrøm | 24.08.2010 | 06.01.2012 | formand |
Jens Peter Henriksen | 24.08.2010 | 01.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frode Peytz | 28.11.2006 | 11.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Juel Severin | 31.03.2006 | 01.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bøgede Andersen | 02.12.2004 | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Leif Skov | 29.10.2004 | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christian Krarup | 29.10.2004 | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Allan Wahlstrøm | 11.04.2002 | 06.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christian Holt Berggreen | 27.11.2001 | 24.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Tom Erling Skovbon | 27.11.2001 | 16.06.2002 | formand |
Anders Geertsen Wiuff | 14.10.1999 | 29.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Poulin | 15.06.1995 | 27.11.2001 | formand |
René Schimko Szczyrbak | 28.04.1988 | 06.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henning Højgaard | 28.04.1988 | 29.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bent Christian Pedersen | 28.04.1988 | 15.06.1995 | formand |
Frits Wedel Bay | 28.04.1988 | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ehlers | 28.04.1988 | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hansen | 28.04.1988 | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Torben Eschen | 28.04.1988 | 06.11.1991 | bestyrelsesmedlem |