Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-05-27 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 24/11 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggade 7, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Stiftere: Poul Kampmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 fjernes Direktion: Steen Preben Gedde Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 24/11 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Navne: MIK-MAK XIII ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Direktion: Poul Kampmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Vedtægter: 1988-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggade 7, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Direktion: Poul Kampmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Navne: MIK-MAK XIII ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Stiftere: Poul Kampmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)