Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-11-24 fjernes Navne: SMIF INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Floravej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Revisor: Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Stiftere: Jørgen Henrik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 fjernes Direktion: Jan Kjær Bloksgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Direktion: Lars Peter Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Navne: SMIF INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Navne: BOULAW 1031 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Direktion: Jørgen Henrik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt valutahandel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-03 tilføjes Vedtægter: 1989-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floravej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Direktion: Jørgen Henrik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Navne: BOULAW 1031 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Stiftere: Jørgen Henrik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)