Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Hjortshøj | 11.04.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Bay Vetterli | 11.04.1988 | 30.06.2001 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Angelsø Hjortshøj | 20.06.2006 | bestyrelse |
Jonas Angelsø Hjortshøj | 20.06.2006 | formand |
Jens Hjortshøj | 11.04.1988 | bestyrelse |
Ilse Angelsø Hjortshøj | 11.04.1988 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kjærgaard | 18.05.2006 | 20.06.2006 | formand |
Ole Jensen | 30.09.1998 | 20.06.2006 | bestyrelse |
Jens Refslund | 01.01.1997 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Hans Peter Bay Vetterli | 11.04.1988 | 30.06.2001 | bestyrelse |
Bente Aakjær Vetterli | 11.04.1988 | 30.06.2001 | bestyrelse |
Erik Maagaard | 11.04.1988 | 30.06.1998 | bestyrelse |