Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Pavia Mikael Madsen | 15.11.2004 | 30.07.2010 | direktion |
Torkil Bislev | 15.11.2004 | 30.07.2010 | direktion |
Allan Sandgreen | 12.03.2003 | 15.11.2004 | direktion |
Lars Pavia Mikael Madsen | 12.03.2003 | 16.06.2004 | direktion |
Torkil Bislev | 12.03.2003 | 16.06.2004 | direktion |