Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 07.03.1994 | 07.03.1994 |
UNDER KONKURS | 22.09.1992 | 06.03.1994 |
NORMAL | 01.04.1988 | 21.09.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Reg. revisor Jørgen Skriver | 01.04.1988 | 07.03.1994 |
Erik Tronborg Andersen. | 01.04.1988 | 21.09.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
H+L SUPERVISOR ApS | 22.09.1988 | 21.04.1994 |
ApS KBUS 8 NR. 3028 | 01.04.1988 | 21.09.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion | 01.11.1989 | 07.03.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.