Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ulrik Brøchner | 22.06.1980 | 30.06.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ulrik Brøchner | 22.06.1980 | 30.06.1998 | bestyrelse |
Maria Fernanda Brøchner | 22.06.1980 | 30.06.1998 | bestyrelse |
Anne Craveiro Brøchner | 22.06.1980 | 30.06.1998 | bestyrelse |
Erna Alice Ingeborg Cochet Brøchner | 22.06.1980 | 17.02.1992 | bestyrelse |
Henning Brøchner | 22.06.1980 | 26.09.1988 | bestyrelse |