Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-03-19 fjernes Binavne: PMSIM SYSTEMS A/S, PM PLANNING SYSTEMS A/S, INTENTIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-08 fjernes Bestyrelse: Tommy Niels Vincentz Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Direktion: Allan Aagaard Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-08 fjernes Navne: LAWSON SOFTWARE RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og forhandle EDB- programmel samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Navne: LAWSON SOFTWARE RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 fjernes Navne: INTENTIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Vedtægter: 2006-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-14 tilføjes Bestyrelse: Erik Gustav Magnus Svensson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Mikael Billgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Mikael Billgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 fjernes Bestyrelse: Johan Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Aagaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Direktion: Allan Aagaard Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Georg Nellemann Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-31 fjernes Direktion: Thomas Georg Nellemann Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-28 fjernes Bestyrelse: Hans Nedenius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Direktion: Magnus Ingerslev Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5D-5E, 2750 Ballerup (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2002-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5D-5E, 2750 Ballerup (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2002-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 fjernes Bestyrelse: Nils Marstrand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-04 tilføjes Bestyrelse: Magnus Ingerslev Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 fjernes Direktion: Nils Marstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-01 tilføjes Direktion: Magnus Ingerslev Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-15 tilføjes Navne: INTENTIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-14 fjernes Navne: PMSIM SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-26 tilføjes Bestyrelse: Hans Nedenius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-26 fjernes Bestyrelse: Poul Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-28 tilføjes Bestyrelse: Poul Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Bestyrelse: Ole Kessel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 tilføjes Navne: PMSIM SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-15 fjernes Navne: PM PLANNING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-18 fjernes Direktion: Nils Marstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 323.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 fjernes Bestyrelse: Erik Hedager Matthiesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-18 tilføjes Navne: PM PLANNING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-17 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2709 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-17 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Binavne: PMSIM SYSTEMS A/S, PM PLANNING SYSTEMS A/S, INTENTIA RESEARCH AND DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2709 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)