Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordlandsvej 102, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Bestyrelse: Svend Finn Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Direktion: Carsten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Navne: OVE LASSEN CONTAINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-11 tilføjes Navne: OVE LASSEN CONTAINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-10 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2705 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-10 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, produktions- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-05 tilføjes Vedtægter: 1988-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlandsvej 102, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2705 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)