Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Klubien | 01.04.1988 | 20.07.1992 | direktion |
Marianne Kaaber | 01.04.1988 | 04.09.1991 | direktion |
Torben Erik Weissenborn | 01.04.1988 | 24.01.1990 | direktion |
Allan Mylius Thomsen | 01.04.1988 | 24.01.1990 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1988 | 09.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Schultzer-Nielsen Have | 01.04.1988 | 20.07.1992 | bestyrelse |
Lasse Klubien | 01.04.1988 | 20.07.1992 | bestyrelse |
Arne Bakhauge | 01.04.1988 | 20.07.1992 | formand |
Marianne Kaaber | 01.04.1988 | 04.09.1991 | bestyrelse |