Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-12-14 fjernes Navne: UNIMAR SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 1450 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Revisor: VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Direktion: Thor Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-17 fjernes Direktion: Jan Bøgelund Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-28 tilføjes Navne: UNIMAR SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1862 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed i forbindelse med skibsklareringer m.v., mæglervirksomhed vedrørende handel med olie og tonnage, sædvanlig skibsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-13 tilføjes Vedtægter: 1988-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 1450 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1862 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)