Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-01-22 fjernes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 5 SEPTEMBER 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangebovej 18, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Revisor: Carsten Dan Ehlers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-20 fjernes Direktion: Hans Jørgen Lambertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Direktion: Sven Horsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-12 tilføjes Vedtægter: 1990-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-07 tilføjes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 5 SEPTEMBER 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-06 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1850 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangebovej 18, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1850 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Carsten Dan Ehlers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)