Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOMA ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2005-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAGTVEJENS VVS ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AJ EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 fjernes Revisor: HAUGBYRD & ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Hovedvej 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-05-09)
Den 2006-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 167, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i JAGTVEJENS VVS ApS og BOMA ApS samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Vedtægter: 2006-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-12 tilføjes Navne: BOMA AF 31. MAJ 2005 HOLDING ApS (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2005-08-11 fjernes Navne: JAGTVEJENS VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Reelle ejere: Jan Andersen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-29 tilføjes Revisor: HAUGBYRD & ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 fjernes Revisor: A.P. HENRIKSEN REVISION. REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-03 tilføjes Revisor: A.P. HENRIKSEN REVISION. REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-03 fjernes Revisor: HENRIKSEN & LØNDORF REGISTREREDE REVISORER APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Revisor: TOTO & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Revisor: HENRIKSEN & LØNDORF REGISTREREDE REVISORER APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-17 tilføjes Legale ejere: Jan Andersen (offentliggjort 2015-06-17)
Den 1988-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 167, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-29 tilføjes Direktion: Jan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-29 tilføjes Navne: JAGTVEJENS VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1988-03-29 tilføjes Revisor: TOTO & CO ApS, HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Stiftere: Jan Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)