Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-07-23 fjernes Navne: C.J. INVEST AF 1991 NR. 2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Resedavej 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Revisor: Else Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Stiftere: Per Buhl Jørgensen, Palle Buhl Jørgensen, Lasse Buhl Jørgensen, Johan Frede Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 fjernes Direktion: Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 fjernes Direktion: Carsten Van Bruun Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CONSULTIVE V/PALLE F IVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med- og investering i aktier, anparter og fast ejendom samt hvad dermed er beslægtet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Vedtægter: 1991-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 tilføjes Navne: C.J. INVEST AF 1991 NR. 2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 fjernes Navne: PPOU NR. 29 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Navne: PPOU NR. 29 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 fjernes Navne: INVESTIRA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 fjernes Direktion: Poul Bøjer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 fjernes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 fjernes Revisor: JENS CHR. MIKKELSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 fjernes Revisor: Jørgen Johannesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 fjernes Bestyrelse: Johan Frede Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resedavej 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Bestyrelse: Johan Frede Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Navne: INVESTIRA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Revisor: Jørgen Johannesen, JENS CHR. MIKKELSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET CONSULTIVE V/PALLE F IVERSEN, Else Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Stiftere: Per Buhl Jørgensen, Palle Buhl Jørgensen, Lasse Buhl Jørgensen, Johan Frede Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)