Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-25 fjernes Direktion: Kenneth Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-25 fjernes Navne: 247 NET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Stiftere: SHB 203 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6-8, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6-8, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6-8, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-02-17 tilføjes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 fjernes Revisor: ST - Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6-8, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2005-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-28 tilføjes Direktion: Kenneth Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 fjernes Direktion: Ejvind Fomsgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og finansiering af debitorer opstået som led i hovedselskabets normale virksomhed, ligesom finansiering af samme skal ske ved optagelse af lån hos hovedselskabet respektive selskabets pengeinstitut (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Navne: 247 NET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-27 fjernes Navne: PATINA FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Vedtægter: 2005-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Revisor: ST - Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 fjernes Direktion: Knud Erik Skov Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-21 tilføjes Navne: PATINA FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-20 fjernes Navne: SHB 291 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-20 fjernes Direktion: Steffen Holbøll-Bagge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-20 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Lauge Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Steffen Holbøll-Bagge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: SHB 291 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Lauge Schmidt, REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: SHB 203 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)