Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-06-26 fjernes Navne: GARTNERIET ANKJÆRLUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rude Havvej 10, 8300 Odder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Bestyrelse: Dorte Just Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Direktion: Lars Henrik Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Revisor: Ranch & Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 fjernes Bestyrelse: Lis Broholm Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 fjernes Direktion: Per Ulrich Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gartnerivirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af direktionen alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-29 tilføjes Vedtægter: 1989-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Navne: GARTNERIET ANKJÆRLUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 fjernes Navne: VGH NR. 520 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 fjernes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-14 fjernes Revisor: Svend Gerlif (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rude Havvej 10, 8300 Odder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Bestyrelse: Lis Broholm Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Navne: VGH NR. 520 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Revisor: Svend Gerlif, Ranch & Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)