Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lynge Sørensen | 14.11.2006 | 30.04.2012 | direktion |
Jakob Marinus Nielsen | 21.03.1988 | 14.11.2006 | direktion |
Niels Erik Westen-Jensen | 21.03.1988 | 07.10.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lynge Sørensen | 14.11.2006 | 30.04.2012 | bestyrelse |
Jacob Thorup Larsen | 14.11.2006 | 30.04.2012 | bestyrelse |
Dennis Christensen | 14.11.2006 | 30.04.2012 | bestyrelse |
Peder Hofman Christensen Fihl | 29.11.2004 | 14.11.2006 | bestyrelse |
Jakob Marinus Nielsen | 21.03.1988 | 14.11.2006 | bestyrelse |
Elin Marie Nielsen | 21.03.1988 | 14.11.2006 | formand |
Jens Bjerregaard | 21.03.1988 | 29.11.2004 | bestyrelse |