Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejle Landevej 97, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Navne: FORZA CAPITAL ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Stiftere: Leif Visby Berthelsen, Henning Visby Berthelsen (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2012-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2012-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-23 fjernes Direktion: John Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejle Landevej 97, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2012-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, handel, og servicevirksomhed, samt dertil knyttet aktivitet. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2011-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2011-12-19 tilføjes Vedtægter: 2011-12-19 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2011-12-19 fjernes Bestyrelse: Kenneth Martin Hansen Fibecker (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2011-07-14)
Den 2011-09-17 tilføjes Bestyrelse: John Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-17 fjernes Bestyrelse: Jens Sepstrup Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-17 tilføjes Direktion: John Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-17 fjernes Direktion: Jens Sepstrup Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 tilføjes Direktion: Jens Sepstrup Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Direktion: John Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Sepstrup Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 fjernes Bestyrelse: John Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-26 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2011-07-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2011-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2011-07-14)
Den 2011-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2011-07-13 tilføjes Bestyrelse: John Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Direktion: John Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 fjernes Direktion: Jens Sepstrup Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-13 tilføjes Navne: FORZA CAPITAL ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2011-07-12 fjernes Navne: BIOPHARMA ApS (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2011-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2011-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornvej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2011-05-21 tilføjes Direktion: Jens Sepstrup Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-21 fjernes Direktion: Leif Visby Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-21 fjernes Bestyrelse: Leif Visby Berthelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-29 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-29 fjernes Revisor: REVILAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornvej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2001-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvej 40, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-27 tilføjes Navne: BIOPHARMA ApS (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2001-04-26 fjernes Navne: ASX170040 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-27 tilføjes Bestyrelse: Michael Visby Berthelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 fjernes Bestyrelse: Henning Visby Berthelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-23 tilføjes Navne: ASX170040 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-22 fjernes Navne: THE BERTHELSEN HEALTH GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvej 40, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Visby Berthelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Leif Visby Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 1988-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: THE BERTHELSEN HEALTH GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: REVILAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: Leif Visby Berthelsen, Henning Visby Berthelsen (offentliggjort 2016-02-01)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)