Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 109, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-25 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-25 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Navne: MFA A/S (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-03-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Stiftere: CHRICO TOWING & STORAGE INC. ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2010-06-01 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Rutkjær Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Jesper Mak Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-06-01 fjernes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed indenfor ingeniørbranchen, samt administration og besiddelse af ejendomme (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2010-04-16 tilføjes Navne: MFA A/S (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2010-04-15 fjernes Navne: MFA INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2010-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-04-16 tilføjes Vedtægter: 2010-04-16 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2010-04-16 fjernes Binavne: MFA INGENIØRFIRMA+JENSEN CONSULT A/S, KOPICENTRET KALUNDBORG A/S, JENSEN CONSULT + MFA INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 109, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 109, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-06 tilføjes Binavne: MFA INGENIØRFIRMA+JENSEN CONSULT A/S, KOPICENTRET KALUNDBORG A/S, JENSEN CONSULT + MFA INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Rutkjær Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2002-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2002-10-30 tilføjes Navne: MFA INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-10-29 fjernes Navne: MFA INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2002-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-30 fjernes Binavne: MFA INGENIØRFIRMA + JENSEN CONSULT ApS, KOPICENTRET KALUNDBORG ApS, JENSEN CONSULT + MFA INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Direktion: Knud Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-31 tilføjes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2002-01-31 fjernes Revisor: Bruno Sten Rosenkrans Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: Bruno Sten Rosenkrans Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-08 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & Illemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-03-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1989-02-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-05 tilføjes Navne: MFA INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-04 fjernes Navne: ApS SM NR. 26 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-04 fjernes Direktion: Jan Godballe Børjesson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 109, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-25 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-25 tilføjes Binavne: MFA INGENIØRFIRMA + JENSEN CONSULT ApS, KOPICENTRET KALUNDBORG ApS, JENSEN CONSULT + MFA INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Direktion: Jan Godballe Børjesson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-25 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1988-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-25 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1988-03-25 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-25 tilføjes Navne: ApS SM NR. 26 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-25 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1988-03-25 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1988-03-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Revisionsfirmaet Christiansen & Illemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Stiftere: CHRICO TOWING & STORAGE INC. ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1988-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)