Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne |
Den 2011-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Bestyrelse: Chris Bigler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Direktion: Anders Cleemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Navne: RETAILSELSKABET AF 14. APRIL 1999 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Vedtægter: 2010-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Bestyrelse: Anders Cleemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Bestyrelse: Henrik Dornonville de la Cour (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Direktion: Anders Cleemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Direktion: Henrik Dornonville de la Cour (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Bestyrelse: Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Thorup Theilbjørnn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2005-02-18)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-08-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Dornonville de la Cour (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Bestyrelse: Simon Stampe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 tilføjes Direktion: Henrik Dornonville de la Cour (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Direktion: Simon Stampe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-13 tilføjes Bestyrelse: Chris Bigler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Bestyrelse: Klaus Holgaard Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 tilføjes Bestyrelse: Klaus Holgaard Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Bestyrelse: Henrik Dornonville de la Cour (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 tilføjes Direktion: Simon Stampe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Direktion: Henrik Dornonville de la Cour (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Stagaard Juul (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 fjernes Bestyrelse: Tim Justesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-06 tilføjes Bestyrelse: Tim Justesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 fjernes Bestyrelse: Jens Henrik Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Direktion: Henrik Dornonville de la Cour (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 fjernes Direktion: Jens Henrik Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 fjernes Bibranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2005-02-18)
Den 2003-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Bestyrelse: Anders Holdt Høiris-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Thorup Theilbjørnn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-12 fjernes Bestyrelse: Keld Aage Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 6, 2300 København S (offentliggjort 2000-04-04)
Den 2002-03-07 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Bibranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2005-02-18)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2005-02-18)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Bibranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2001-12-31 fjernes Bibranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Henrik Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Jepsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Direktion: Jens Henrik Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Direktion: Mogens Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-21 tilføjes Bestyrelse: Mogens Jepsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 fjernes Bestyrelse: Lars Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 tilføjes Direktion: Mogens Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-21 fjernes Direktion: Lars Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Bibranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Tolstrup Krogsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 fjernes Bestyrelse: Torsten Erik Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-02 tilføjes Bibranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2002-02-12)
Den 2000-04-05 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 26.6.1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 6, 2300 København S (offentliggjort 2000-04-04)
Den 2000-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Industridalen 9, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Bestyrelse: Torsten Erik Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 fjernes Bestyrelse: Thomas Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Direktion: Lars Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 fjernes Direktion: Carsten Gottschalck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Navne: RETAILSELSKABET AF 14. APRIL 1999 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-23 fjernes Navne: REGENT RETAIL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-24 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 26.6.1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 fjernes Binavne: REGENT PROFIL- OG ERHVERVSBEKLÆDNING A/S, REGENT PROFIL A/S, REGENT HERREMAGASINER A/S, REGENT HERREEKVIPERING ENGROS A/S, REGENT BUSINESS WEAR A/S, REGENT A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-31 tilføjes Navne: REGENT RETAIL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-30 fjernes Navne: TINGBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 fjernes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 fjernes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-26 tilføjes Navne: TINGBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-25 fjernes Navne: ALTERNATIV DISTRIBUTION DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-29 tilføjes Navne: ALTERNATIV DISTRIBUTION DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-28 fjernes Navne: ALTERNATIV DISTRIBUTION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 fjernes Bestyrelse: Flemming Schandorff Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 fjernes Binavne: FRAGTHOTELLET A/S, A DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1990-09-28 fjernes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 fjernes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 fjernes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-03 fjernes Bestyrelse: Kai Meinert Dige Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-03 fjernes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Navne: ALTERNATIV DISTRIBUTION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-29 fjernes Navne: P.W.C.S. NR. 18 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-29 fjernes Direktion: Birgitte Horn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-29 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-29 fjernes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industridalen 9, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-02 tilføjes Bestyrelse: Kai Meinert Dige Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Binavne: FRAGTHOTELLET ApS, A DISTRIBUTION ApS, FRAGTHOTELLET A/S, A DISTRIBUTION A/S, REGENT PROFIL- OG ERHVERVSBEKLÆDNING A/S, REGENT PROFIL A/S, REGENT HERREMAGASINER A/S, REGENT HERREEKVIPERING ENGROS A/S, REGENT BUSINESS WEAR A/S, REGENT A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1988-03-02 fjernes Binavne: FRAGTHOTELLET ApS, A DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1988-03-02 tilføjes Direktion: Birgitte Horn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-02 tilføjes Navne: P.W.C.S. NR. 18 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, I DAG, HERLEV ApS, Carsten Gottschalck, Carsten Gottschalck, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS, FLOWCON INTERNATIONAL ApS, FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)