Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-09-12 fjernes Navne: ROSBORG PEDERSEN & SØN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Farimagsgade 79, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Bestyrelse: Akton Emil Rosborg Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Direktion: Jens Peter Rosborg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-11 tilføjes Navne: ROSBORG PEDERSEN & SØN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1563 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, besidde, købe og sælge fast ejendom samt ejendomsselska- ber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Vedtægter: 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Farimagsgade 79, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1563 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)