Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-12-27 fjernes Navne: FEA INDUSTRIINSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Marie Margrethesvej 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Bestyrelse: Erich Matzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Direktion: Erich Matzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-27 tilføjes Navne: FEA INDUSTRIINSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1561 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-06 tilføjes Vedtægter: 1988-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marie Margrethesvej 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1561 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)