Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 25, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 25, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 25, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2003-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2003-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjellerupvej 57, 5463 Harndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjellerupvej 57, 5463 Harndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-01 tilføjes Interessenter: Lars Christensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: FIRMA VAGN CHRISTENSEN V/LARS CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)