Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-20 fjernes Navne: ALF OG ELSE POULSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Janesvej 9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Bestyrelse: Else Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Direktion: Else Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Revisor: Karl Erik Lorenzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-03 tilføjes Navne: ALF OG ELSE POULSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-02 fjernes Navne: SOLRØD BENZINSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-02 fjernes Bestyrelse: Birthe Alice Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og håndværk og andet dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-30 tilføjes Vedtægter: 1994-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 tilføjes Navne: SOLRØD BENZINSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1512 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Janesvej 9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1512 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Karl Erik Lorenzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)